Thirial Jean-François, Périer Charles César, Palmaert Martin Liévin, Chopier Claude, Malartic Jean, Bion Jean-Marie. Serment de divers ecclésiastiques à la Constitution civile du clergé, lors de la séance du 4 janvier 1791. In: Tome XXII - Du 3 janvier au 5 février 1791. pp. 8-9.
Démeunier Jean Nicolas, Palmaert Martin Liévin. Vérification des pouvoirs de M. Palmaert, lors de la séance du 14 janvier 1790. In: Tome XI - Du 24 décembre 1789 au 1er mars 1790. p. 182.
Palmaert Martin Liévin. Vérification des pouvoirs et prestation de serment de M. Martin-Liévin Palmaert, lors de la séance du 13 février 1790. In: Tome XI - Du 24 décembre 1789 au 1er mars 1790. p. 584.
Palmaert Martin Liévin. Nomination de M. Palmaert au sein du 30e bureau de l'Assemblée, lors de la séance du 16 février 1790 au matin. In: Tome XI - Du 24 décembre 1789 au 1er mars 1790. p. 609.